现在的宫廷剧是越来越多了,但奇趣闻小编却发现了一个很奇怪的现象,为什么有的宫廷剧里太后自称是哀家,而有的宫廷剧里皇后也自称是哀家?那么这个哀家是什么意思呢?太后、皇后为什么要自称是哀家呢?到底谁用哀家这个称呼是对的呢?下面奇趣闻小编就带大家一起来了解一下这关于自称哀家的那些事儿。...
发布时间0:2023-06-22 13:00:16
【一】、北洋军阀:
(1)、直系军阀(其地盘主要在直隶、湖北、江西、江苏):领袖冯国璋、曹锟、吴佩孚、冯玉祥(先期)、孙传芳。主要将领有:王占元、陆建章、孟恩远、李纯、陈光远、齐燮元、王承斌、萧耀南、方本仁、周荫人、孟昭月、陈调元;
(2)、皖系军阀(地盘主要在北京、甘肃、陕西、山东、安徽、上海、浙江、福建):领袖段祺瑞。主要将领有:徐树铮、张怀芝、倪嗣冲、段芝贵、吴光新、曲同丰、陈树藩、张广建、陆洪涛、杨善德、卢永祥、何丰林、李厚基(先皖后直);
(3)、奉系军阀(地盘主要在黑龙江、吉林、奉天、热河、察哈尔、绥远):领袖张作霖。元老:张景惠、张作相、汤玉麟、孙烈臣、吴俊升;新派:杨宇霆、五虎将(即姜登选、郭松龄、韩麟春、张宗昌、李景林)、褚玉璞、邢士廉、毕庶澄;
【二】、西南军阀:
(1)、滇系军阀(云南、贵州、四川南部):蔡锷、唐继尧{{联帅}}、龙云、卢汉;
(2)、桂系军阀{{旧桂系}}(广西、广东、湖南南部):领袖陆荣廷。主要将领有:陈炳焜、谭浩明、莫荣新、沈鸿英;
【三】、张勋(定武军),以徐州为中心,势力遍及苏北、皖北部;
【四】、阎锡山(晋系),1916年袁世凯死后投靠段祺瑞门下,遂开始掌握实权(最初仅有山西一地,1928年“二次北伐”后,势力遍及华北);
【五】、杨增新(新疆),(1928年后,金树仁、盛世才相继其业);
【六】、湘系主要有(湖南):谭延闿、汤芗铭、程潜、赵恒惕、唐生智(1928年后,鲁涤平、何键相继主政);
【七】、川军主要有(四川):胡景伊、周骏、刘存厚、刘湘、田颂尧、邓锡侯、刘文辉;
【八】、冯玉祥(后来的西北军,地盘主要在察哈尔、绥远、宁夏、甘肃、陕西、河南、山东),主要将领有:张之江、李鸣钟、宋哲元、刘郁芬、张维玺、孙良诚、鹿钟麟、韩复榘、孙连仲、石友三、吉鸿昌等;
【九】、新桂系(广西):李宗仁、白崇禧、黄绍竑;
【十】、粤系主要有(广东):龙济光、陈炯明、许崇智、李济深、陈铭枢、陈济棠;
【十一】、中央军(势力遍及江苏、安徽、江西、浙江、福建、广东):蒋中正;
【十二】、黔系(贵州):刘显世、袁祖铭、周西成、毛光翔、王家烈;
【十三】、陕军(陕西):领袖杨虎城,主要将领有:孙蔚如、冯钦哉、赵寿山、李兴中;
【十四】、西北马家(主要在甘肃、宁夏、青海)主要有:马麒、马麟、马福祥、马步芳、马鸿逵、马鸿宾。
民国十大地方军阀
民国军阀是指在20世纪初影响中国政治格局的主要力量,名义上服从「中央政府」的统治,但他们在地方上建立自己的势力并为扩大自己的势力采用各种手段,以军队作为主要政治资本的势力。在实质上依然属于传统意义上的割据势力。主要势力为北洋军阀、滇系军阀、粤系军阀等。
民国十大军阀
一、窃国大盗------袁世凯
二、北洋之虎------段祺瑞
三、东北王“胡帅”------张作霖
四、秀才军阀------吴佩孚
五、不倒翁------阎锡山
六、混世魔王------张宗昌
七、山东土皇帝------韩复榘
八、广东军阀------陈炯明
九、小诸葛------白崇禧
十、青海王------马步芳
中华民国历任国家元首 | ||||
---|---|---|---|---|
所属时期 | 届次 | 称谓 | 姓名 | 任职时间 |
临时 | 1 | 临时大总统 | 孙文 | 1912.01.01~1912.04.01 |
2 | 临时大总统 | 袁世凯 | 1912.03.10~1913.10.10 | |
北洋政府时期 | 1 | 当选大总统 | 袁世凯 | 1913.10.10~1915.12.12 |
洪宪皇帝 | 袁世凯 | 1915.12.12~1916.03.22 | ||
复任大总统 | 袁世凯 | 1916.03.22~1916.06.06 | ||
2 | 继任大总统 | 黎元洪 | 1916.06.07~1917.07.01 | |
张勋复辟.溥仪复位 | 1917.07.01~1917.07.14 | |||
代理大总统 | 冯国璋 | 1917.07.06~1918.10.10 | ||
3 | 当选大总统 | 徐世昌 | 1918.10.10~1922.06.02 | |
代理总理摄行大总统 | 周自齐 | 1922.06.02~1922.06.11 | ||
复任大总统 | 黎元洪 | 1922.06.11~1923.06.13 | ||
代理总理摄行大总统 | 高凌霨 | 1923.06.13~1923.10.10 | ||
4 | 贿选大总统 | 曹锟 | 1923.10.10~1924.11.02 | |
代理总理摄行大总统 | 黄郛 | 1924.11.02~1924.11.24 | ||
临时执政 | 段祺瑞 | 1924.11.24~1926.04.20 | ||
代理总理摄行大总统 | 胡惟德 | 1926.04.20~1926.05.13 | ||
总理摄行大总统 | 颜惠庆 | 1926.05.13~1926.06.22 | ||
代理总理摄行大总统 | 杜钖圭 | 1926.06.22~1926.10.01 | ||
代理总理摄行大总统 | 顾维钧 | 1926.10.01~1927.01.12 | ||
总理摄行大总统 | 顾维钧 | 1927.01.12~1927.06.16 | ||
陆海军大元帅 | 张作霖 | 1927.06.16~1928.06.03 | ||
广州军政府 | 陆海军大元帅 | 孙文 | 1917.09.10~1918.05.04 | |
主席总裁 | 岑春煊 | 1918.08.21~1920.10.24 | ||
复任 | 孙文 | 1920.11.29~1921.05.04 | ||
非常大总统 | 孙文 | 1921.05.05~1923.03.02 | ||
陆海军大元帅 | 孙文 | 1923.03.02~1925.03.12 | ||
代理陆海军大元帅 | 胡汉民 | 1925.03.12~1925.07.01 | ||
广州国民政府 | 国民政府主席 | 汪兆铭 | 1925.07.01~1926.03.23 | |
代理国民政府主席 | 谭延闿 | 1926.03.30~1927.04.10 | ||
南京国民政府/重庆国民政府 | 国民政府主席 | 胡汉民 | 1927.04.18~1927.09.16 | |
宁汉合流暂缺 | 1927.09.16~1928.02.07 | |||
国民政府主席 | 谭延闿 | 1928.02.07~1928.10.10 | ||
国民政府主席 | 蒋中正 | 1928.10.10~1931.12.15 | ||
国民政府主席 | 林森 | 1931.12.15~1943.08.01 | ||
国民政府主席 | 蒋中正 | 1943.08.01~1948.05.20 | ||
1 | 中华民国总统 | 蒋中正 | 1948.05.20~1949.01.21 | |
副总统代理 | 李宗仁 | 1949.01.21~1950.03.01 | ||
台湾民国政府戒严时期 | 中华民国总统 | 蒋中正 | 1950.03.01~1954.05.20 | |
2 | 中华民国总统 | 蒋中正 | 1954.05.20~1960.05.20 | |
3 | 中华民国总统 | 蒋中正 | 1960.05.20~1966.05.20 | |
4 | 中华民国总统 | 蒋中正 | 1966.05.20~1972.05.20 | |
5 | 中华民国总统 | 蒋中正 | 1972.05.20~1975.04.05 | |
副总统继任 | 严家淦 | 1975.04.06~1978.05.20 | ||
6 | 中华民国总统 | 蒋经国 | 1978.05.20~1984.05.20 | |
7 | 中华民国总统 | 蒋经国 | 1984.05.20~1988.01.13 | |
台湾民国政府宪政时期 | 副总统继任 | 李登辉 | 1988.01.13~1990.05.20 | |
8 | 中华民国总统 | 李登辉 | 1990.05.20~1996.05.20 | |
9 | 中华民国总统 | 李登辉 | 1996.05.20~2000.05.20 | |
10 | 中华民国总统 | 陈水扁 | 2000.05.20~2004.05.20 | |
11 | 中华民国总统 | 陈水扁 | 2004.05.20~2008.05.20 | |
12 | 中华民国总统 | 马英九 | 2008.05.20~2012.05.20 | |
13 |
中华民国历任政府首脑 | ||||
---|---|---|---|---|
所属时期 | 届次 | 称谓 | 姓名 | 任职时间 |
北洋政府时期 | 1 | 国务总理 | 唐绍仪 | 1912.03.25~1912.06.15 |
外交总长代理 | 陆征祥 | 1912.06.17~1912.06.29 | ||
2 | 国务总理 | 陆征祥 | 1922.06.29~1912.09.22 | |
代理国务总理 | 赵秉钧 | 1912.08.20~1912.09.25 | ||
3 | 国务总理 | 赵秉钧 | 1912.09.25~1913.07.16 | |
代理国务总理 | 段祺瑞 | 1913.05.01~1913.07.17 | ||
代理国务总理 | 朱启钤 | 1913.07.17~1913.07.19 | ||
代理国务总理 | 段祺瑞 | 1913.07.19~1913.07.31 | ||
4 | 国务总理 | 熊希龄 | 1913.07.31~1914.02.12 | |
代理国务总理 | 孙宝琦 | 1914.02.12~1914.05.01 | ||
5 | 政事堂国务卿 | 徐世昌 | 1914.05.01~1915.10.27 | |
代理政事堂国务卿 | 陆征祥 | 1915.10.27~1915.12.21 | ||
6 | 政事堂国务卿 | 陆征祥 | 1915.12.21~1916.03.21 | |
7 | 政事堂国务卿 | 徐世昌 | 1916.03.21~1916.04.22 | |
8 | 政事堂国务卿 | 段祺瑞 | 1916.04.22~1916.06.29 | |
9 | 国务总理 | 段祺瑞 | 1916.06.29~1917.05.23 | |
代理国务总理 | 伍廷芳 | 1917.05.23~1917.06.12 | ||
代理国务总理 | 江朝宗 | 1917.06.12~1917.06.24 | ||
10 | 国务总理 | 李经羲 | 1917.06.24~1917.07.01 | |
张勋复辟自命政务总长兼议政大臣 | 1917.07.01~1917.07.14 | |||
11 | 国务总理 | 段祺瑞 | 1917.07.14~1917.11.22 | |
代理国务总理 | 汪大燮 | 1917.11.22~1917.11.30 | ||
12 | 国务总理 | 王士珍 | 1917.11.30~1918.02.20 | |
代理国务总理 | 钱能训 | 1918.02.20~1918.03.23 | ||
13 | 国务总理 | 段祺瑞 | 1918.03.23~1918.10.10 | |
代理国务总理 | 钱能训 | 1918.10.10~1918.12.20 | ||
14 | 国务总理 | 钱能训 | 1918.12.20~1919.06.13 | |
代理国务总理 | 龚心湛 | 1919.06.13~1919.09.24 | ||
代理国务总理 | 靳云鹏 | 1919.09.24~1919.11.05 | ||
15 | 国务总理 | 靳云鹏 | 1919.11.05~1920.07.02 | |
代理国务总理 | 萨镇冰 | 1920.07.02~1920.08.09 | ||
16 | 国务总理 | 靳云鹏 | 1920.08.09~1921.05.14 | |
17 | 国务总理 | 靳云鹏 | 1921.05.14~1921.12.18 | |
代理国务总理 | 颜惠庆 | 1921.12.18~1921.12.24 | ||
18 | 国务总理 | 梁士诒 | 1921.12.24~1922.05.05 | |
代理国务总理 | 周自齐 | 1922.05.05~1922.06.11 | ||
19 | 国务总理 | 颜惠庆 | 1922.06.11~1922.08.05 | |
20 | 国务总理 | 唐绍仪 | 1922.08.05~1922.09.19 | |
21 | 国务总理 | 王宠惠 | 1922.09.19~1922.11.29 | |
22 | 国务总理 | 汪大燮 | 1922.11.29~1922.12.11 | |
代理国务总理 | 王正廷 | 1922.12.11~1923.01.04 | ||
23 | 国务总理 | 张绍曾 | 1923.01.04~1923.06.13 | |
代理国务总理 | 李根源 | 1923.06.13~1923.09.13 | ||
代理国务总理 | 高凌霨 | 1923.06.14~1923.10.10 | ||
代理国务总理 | 高凌霨 | 1923.10.10~1924.01.12 | ||
24 | 国务总理 | 孙宝琦 | 1924.01.12~1924.07.02 | |
代理国务总理 | 顾维钧 | 1924.07.02~1924.09.14 | ||
25 | 国务总理 | 颜惠庆 | 1924.09.14~1924.10.31 | |
代理国务总理 | 黄郛 | 1924.10.31~1924.11.24 | ||
26 | 临时执政兼总理 | 段祺瑞 | 1924.11.24~1925.12.26 | |
27 | 国务总理 | 许世英 | 1925.12.26~1926.03.04 | |
28 | 国务总理 | 贾德耀 | 1926.03.04~1926.04.20 | |
代理国务总理 | 胡惟德 | 1926.04.20~1926.05.13 | ||
29 | 国务总理 | 颜惠庆 | 1926.05.13~1926.06.22 | |
代理国务总理 | 杜钖圭 | 1926.06.22~1926.10.01 | ||
代理国务总理 | 顾维钧 | 1926.10.01~1927.01.12 | ||
30 | 国务总理 | 顾维钧 | 1927.01.12~1927.06.16 | |
代理国务总理 | 胡惟德 | 1927.06.16~1927.06.19 | ||
31 | 国务总理 | 潘复 | 1927.06.20~1928.06.03 | |
国民政府时期/民主宪政前 | 1 | 行政院院长 | 谭延闿 | 1928.10.25~1930.09.22 |
代理行政院院长 | 宋子文 | 1930.09.25~1930.11.24 | ||
2 | 行政院院长 | 蒋中正 | 1930.11.24~1931.12.15 | |
代理行政院院长 | 陈铭枢 | 1931.12.15~1932.01.01 | ||
3 | 行政院院长 | 孙科 | 1932.01.01~1932.01.28 | |
4 | 行政院院长 | 汪兆铭 | 1932.01.29~1935.12.16 | |
代理行政院院长 | 宋子文 | 1932.08.25~1933.03.30 | ||
代理行政院院长 | 孔祥熙 | 1935.07.02~1935.08.23 | ||
代理行政院院长 | 孔祥熙 | 1935.11.06~1935.12.16 | ||
5 | 行政院院长 | 蒋中正 | 1935.12.16~1938.01.01 | |
代理行政院院长 | 孔祥熙 | 1936.12.13~1937.04.06 | ||
代理行政院院长 | 王宠惠 | 1937.04.06~1937.05.29 | ||
6 | 行政院院长 | 孔祥熙 | 1938.01.01~1939.12.11 | |
7 | 行政院院长 | 蒋中正 | 1939.12.11~1945.06.04 | |
代理行政院院长 | 宋子文 | 1944.12.04~1945.06.04 | ||
8 | 行政院院长 | 宋子文 | 1945.06.04~1947.03.01 | |
代理行政院院长 | 蒋中正 | 1947.03.01~1947.04.23 | ||
9 | 行政院院长 | 张群 | 1947.04.23~1948.05.24 | |
国民政府民主宪政时期 | 1 | 行政院院长 | 翁文灏 | 1948.05.25~1948.11.26 |
2 | 行政院院长 | 孙科 | 1948.11.26~1949.03.12 | |
3 | 行政院院长 | 何应钦 | 1949.03.12~1949.06.13 | |
4 | 行政院院长 | 阎锡山 | 1949.06.13~1950.03.10 | |
台湾国民政府戒严时期 | 5 | 行政院院长 | 陈诚 | 1950.03.10~1954.06.01 |
6 | 行政院院长 | 俞鸿钧 | 1954.06.01~1958.07.15 | |
7 | 副总统兼行政院院长 | 陈诚 | 1958.07.15~1963.12.16 | |
代理行政院院长 | 王云五 | 1963.07.01~1963.09.16 | ||
8 | 副总统兼行政院院长 | 严家淦 | 1963.12.16~1972.06.01 | |
9 | 行政院院长 | 蒋经国 | 1972.06.01~1978.05.19 | |
代理行政院院长 | 徐庆钟 | 1978.05.19~1978.06.01 | ||
10 | 行政院院长 | 孙运璇 | 1978.06.01~1984.06.01 | |
11 | 行政院院长 | 俞国华 | 1984.06.01~1989.06.01 | |
台湾国民政府民主宪政时期 | 12 | 行政院院长 | 李焕 | 1989.06.01~1990.06.01 |
13 | 行政院院长 | 郝柏村 | 1990.06.01~1993.02.27 | |
14 | 行政院院长 | 连战 | 1993.02.27~1997.09.01 | |
15 | 行政院院长 | 萧万长 | 1997.09.01~2000.05.20 | |
16 | 行政院院长 | 唐飞 | 2000.05.20~2000.10.06 | |
17 | 行政院院长 | 张俊雄 | 2000.10.06~2002.02.01 | |
18 | 行政院院长 | 游锡堃 | 2002.02.01~2005.02.01 | |
19 | 行政院院长 | 谢长廷 | 2005.02.01~2006.01.25 | |
20 | 行政院院长 | 苏贞昌 | 2006.01.25~2007.05.21 | |
21 | 行政院院长 | 张俊雄 | 2007.05.21~2008.05.20 | |
22 | 行政院院长 | 刘兆玄 | 2008.05.20~2009.09.10 | |
23 | 行政院院长 | 吴敦义 | 2009.09.10~ |
【导读】 苹果手机如何找回收站(苹果手机回收站在哪找),下面是小编为你收集整理的,希望对你有帮助!1.苹果手机是没有回收站的,但是手机相册里是有回收站的;2.可以打开相册,相册里有“最近删除”这个相册;3.点击进入以后就可以看到所删除的照片,视频了。步骤1、在桌面找到【照片】进入步骤2、打开照片后......
发布时间:2023-07-03 23:01:33
【导读】 基围虾蒸多久才熟,下面是小编为你收集整理的,希望对你有帮助!1、清蒸基围虾时,要注意蒸时候的时间,一般大约15分钟左右。2、基围虾,别称为麻虾、虎虾等,对虾科新对虾属动物,分布于日本东海岸,中国东海与南海,菲律宾、马来西亚、印尼及澳大利亚;具有较高的营养价值和......
发布时间:2023-07-03 22:01:23
【导读】 最沉稳的二字昵称(成熟稳重两字微信昵称),下面是小编为你收集整理的,希望对你有帮助!1、展眉。2、筝宁。3、之绿。4、栀蓝。5、左岸。6、十年。7、身影。8、森迷。9、韩上。10、默笙。11、森屿。12、笙然。13、茶靡。14、呆辞。15、辞弥。16、灼光。17、云深。18、九笙。1......
发布时间:2023-07-03 21:01:22
【导读】 揭秘霍金警告中国不要登月真相,竟是无事者的造谣生非,下面是小编为你收集整理的,希望对你有帮助! 霍金作为闻名世界的科学家,自然受到了很多人的爱戴,在霍金功成名就的同时,网络上也出现了许多关于霍金的传言,据说最近流传着霍金警告中国不要登月这么一则消息,引起......
发布时间:2023-07-03 20:01:18
【导读】 九头虫的真实身份是什么 九头虫为什么和孙悟空打起来,下面是小编为你收集整理的,希望对你有帮助!九头虫的真实身份就是一个九头的恶怪,也就是妖怪。在《西游记》里面所讲述的九头虫手里拿着一个月牙铲,并且长了九个脑袋,是龙王的女婿。曾经与孙悟空发生过冲突,后来被二郎神给打败,同时还被哮天犬吃掉了一颗脑......
发布时间:2023-07-03 19:01:11
【导读】 人类是外星人创造的?科学家称人类是外星人的试验品,下面是小编为你收集整理的,希望对你有帮助!达尔文的进化论提出时得到了许多人的认可,但科学越进步,研究越透彻会发现人类从猿类进化而来的理论似乎行不通。而且近几十年来,不少科学家都对进化论表示质疑,并称人类根本不是进化来的,对此,科学家提出了大胆......
发布时间:2023-07-03 18:01:21
【导读】 蜂蜜水用多少度水冲泡好,下面是小编为你收集整理的,希望对你有帮助!40度。纯蜂蜜用40度的温开水冲调最好,自然夏季假如想喝冰冷清新的蜂蜜柠檬水,用凉白开水冲调纯蜂蜜也可行,但需谨记不能用沸水冲调蜂蜜柠檬水,纯蜂蜜中带有180多种多样营养元素,其中一些特异性成分畏惧高......
发布时间:2023-07-03 16:01:06
【导读】 红孩儿是男的还是女的:男孩儿(面目清秀像女孩),下面是小编为你收集整理的,希望对你有帮助!红孩儿是男的。红孩儿是《西游记》中的一个人物,他是铁扇公主和牛魔王的儿子,都说人如其名,牛魔王的模样正如他的名字一样,头上有两个牛犄角,完全一副妖怪模样,而红孩儿是可以看出他是一个人身的,这主要是继承......
发布时间:2023-07-03 15:01:49
【导读】 入赘是什么意思:男子到女方家庭结婚就是入赘,下面是小编为你收集整理的,希望对你有帮助!入赘就是上门女婿,就是男子到女方家庭里面生活,男女颠倒的情况。我国秦汉时期就有这种行为了,因为当时的家庭非常重视传宗接代,如果家里没有男性后代则会通过入赘的方式来传宗接代,直到现代这种婚姻模式依然存在......
发布时间:2023-07-03 14:01:20
【导读】 寿司醋和白醋的区别:不同的醋不同的味道,下面是小编为你收集整理的,希望对你有帮助!寿司醋和白醋的区别有很多,首先就是颜色上的不同,寿司醋通常都是淡黄色的,而白醋的颜色顾名思义都是没有颜色的,也就是白色的。其次了就是制作工艺不同,寿司醋通常都是很多种醋按一定的比例调制而成的,而白醋则......
发布时间:2023-07-03 13:01:27
【导读】 日本443不锈钢是食品级的吗,下面是小编为你收集整理的,希望对你有帮助!日本443不锈钢不一定是食品级。食品级不锈钢指符合《中华人民共和国国家标准-不锈钢食具容器卫生标准》GB9684-88规定的不锈钢材料。虽然食品级不锈钢常用的有430、443、304、316等,但不是......
发布时间:2023-07-03 12:01:11
【导读】 蚜虫是什么虫,下面是小编为你收集整理的,希望对你有帮助!1、蚜虫,又称腻虫、蜜虫,是一类植食性昆虫,包括蚜总科下的所有成员。目前已经发现的蚜虫总共有10个科约4400种,其中多数属于蚜科。蚜虫也是地球上最具破坏性的害虫之一。其中大约有250种是对于农林业和......
发布时间:2023-07-03 11:01:26